据大同政府网资料显示,靳瑞林负责国土资源、交通、水务、农业、林业、农业开发、扶贫等方面的工作。
分管:市国土资源局、市交通运输局、市水务局、市农业委员会、市林业局、市农机局、市农业综合开发办公室、市绿化委员会办公室、市扶贫办公室、市交通建设国有资产经营公司、市公共交通公司。
联系:大同公路分局、大同交通执法局、市气象局、省杨树局、省高寒作物研究所、省农村信用合作联社大同分社、山西悦达京大高速公路有限责任公司、山西大同高速公路建设有限责任公司。
靳瑞林简历:
靳瑞林,1957年1月出生,山西神池人,汉族,大学专科学历,1977年12月参加工作,1979年2月加入中国共产党。
1977年12月至1979年12月,神池县委办公室打字员;
1979年12月至1983年3月,神池县委办公室干事;
1983年3月至1983年9月,神池县委宣传部干事;
1983年9月至1985年7月,忻州地委党校大专培训班学习;
1985年7月至1985年12月,神池县委秘书办副主任;
1985年12月至1990年3月,忻州地委秘书处秘书;
1990年3月至1992年2月,偏关县委副书记;
1992年2月至1995年9月,朔州市委副秘书长(期间:1992年9月至1993年7月在省青年经济干部培训班学习);
1995年9月至1996年6月,朔州市委副秘书长、正县级督查员;
1996年6月至1999年11月,右玉县委书记;
1999年11月至2004年6月,应县县委书记;
2004年6月至2006年9月,朔州市委常委;
2006年9月至2009年6月,朔州市委常委、宣传部部长;
2009年6月至2012年5月,朔州市副市长;
2012年5月,大同市副市长。
分管:市国土资源局、市交通运输局、市水务局、市农业委员会、市林业局、市农机局、市农业综合开发办公室、市绿化委员会办公室、市扶贫办公室、市交通建设国有资产经营公司、市公共交通公司。
联系:大同公路分局、大同交通执法局、市气象局、省杨树局、省高寒作物研究所、省农村信用合作联社大同分社、山西悦达京大高速公路有限责任公司、山西大同高速公路建设有限责任公司。
靳瑞林简历:
靳瑞林,1957年1月出生,山西神池人,汉族,大学专科学历,1977年12月参加工作,1979年2月加入中国共产党。
1977年12月至1979年12月,神池县委办公室打字员;
1979年12月至1983年3月,神池县委办公室干事;
1983年3月至1983年9月,神池县委宣传部干事;
1983年9月至1985年7月,忻州地委党校大专培训班学习;
1985年7月至1985年12月,神池县委秘书办副主任;
1985年12月至1990年3月,忻州地委秘书处秘书;
1990年3月至1992年2月,偏关县委副书记;
1992年2月至1995年9月,朔州市委副秘书长(期间:1992年9月至1993年7月在省青年经济干部培训班学习);
1995年9月至1996年6月,朔州市委副秘书长、正县级督查员;
1996年6月至1999年11月,右玉县委书记;
1999年11月至2004年6月,应县县委书记;
2004年6月至2006年9月,朔州市委常委;
2006年9月至2009年6月,朔州市委常委、宣传部部长;
2009年6月至2012年5月,朔州市副市长;
2012年5月,大同市副市长。